军事:我军军委机关都经历哪些调整改革 成员都有谁(3)
综合 2016-01-12 07:50:02
总队长:王盛荣 张爱萍(后) 党代表:周恩来
中国工农红军总部(1933.5——1937.8)
中国工农红军总部是“中革军委”下设的工农红军最高军事指挥机关,始建于1933年5月。其组织沿革,经历了中国工农红军总司令部、中国抗日红军总司令部、中国人民抗日红军先锋军总部、中国人民抗日红军总部等发展阶段。
1、中国工农红军总司令部(1933.5——1935.10)
1930年8月29日中央决定建立工农红军第1方面军总部。1931年11月成立“中革军委”后,该部撤销,由中革军委直接指挥工农红军各部。1933年5月8日,中华苏维埃共和国临时中央政府决定:中革军委移至中央政府所在地瑞金,在前方组织中国工农红军总司令部兼1方面军司令部,统一指挥红1方面军及中央苏区地方武装。5月12日,工农红军总部正式成立。
总司令部总司令:朱德(1933.5.12任)
总政治委员:周恩来(1933.5.12任) 张国焘(1935.7.18任)
总参谋部:由原“中革军委”总参谋部改组建立。
总参谋长:叶剑英(1933.5.12任) 刘伯承(1933.7.18任)
总政治部:1933年5月由中革军委总政治部改组建立。
主任:王稼祥(贺昌代) 顾作霖(1934.1代) 李富春(1934.10代) 博古(秦邦宪,1935.7代)
狂踩
(20)
30.3%
点赞
(46)
69.7%